Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
John Otto Hansen | 04.05.2015 | 10.07.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Byskovgaard ApS (CVR 40179682) | NORMAL | 17.01.2019 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
FLYTTE- OG VOGNMANDSFORRETNINGEN JOHN HANSEN A/S (CVR 16048909) | NORMAL | 03.01.2000 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Holdingselskab af 21.12.2017 A/S (CVR 34715475) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 31.12.2018 | 15.04.2021 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |
AAGAARD MØLLE ApS (CVR 27977618) | NORMAL | 01.01.2015 | 01.01.2019 | 100,00% | 100,00% |
JOHN HANSEN EJENDOMME ApS (CVR 27311261) | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | 25.08.2003 | 17.12.2018 | 100,00% | 100,00% |