Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jannie Bettina Kluge | 03.01.2000 | 21.01.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Konsulentselskabet af 2. maj ApS (CVR 27348696) | NORMAL | 17.09.2003 | 16.09.2022 | 100,00% | 100,00% |