Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 fjernes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 fjernes Navne: PML ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-12 fjernes Direktion: Lars Møller Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2002-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektudvikling , investeringsvirksomhed, produktion, handel og administration, navnlig inden for e-handelsvirksomhed og dermed beslægtede brancher. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Vedtægter: 2002-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Navne: PML ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 fjernes Navne: MPL ApS (offentliggjort 2000-05-05)
Den 2000-04-12 tilføjes Navne: MPL ApS (offentliggjort 2000-05-05)
Den 2000-04-11 fjernes Navne: SCSK 5086 ApS (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2000-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2000-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-12 tilføjes Direktion: Lars Møller Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-12 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-12 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-12 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: SCSK 5086 ApS (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)