Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapital | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boltinggårdvej 32, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 14, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2017-12-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-12-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-12-05 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet John Laursen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-19 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet John Laursen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-03-19 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-19 tilføjes Vedtægter: 2015-03-19 (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-19 fjernes Direktion: Gert Rasmus Daugaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2014-09-30 tilføjes Legale ejere: Grete Daugaard, Anders Rasmus Daugaard, Peter Rasmus Daugaard (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-09-30 tilføjes Reelle ejere: Grete Daugaard (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-07-05 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2013-07-05 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 14, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 14, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-16)
Den 2000-05-16 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-16)
Den 2000-05-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 tilføjes Navne: DE HOLDING RINGE ApS (offentliggjort 2000-02-22)
Den 2000-02-06 fjernes Navne: DE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2000-02-07 tilføjes Vedtægter: 2000-02-07 (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2000-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 14, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-05 tilføjes Direktion: Gert Rasmus Daugaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2000-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-05 tilføjes Navne: DE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2000-01-05 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 tilføjes Stiftere: Peter Rasmus Daugaard, Grete Daugaard, Gert Rasmus Daugaard, Anders Rasmus Daugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-02-22)
Den 2000-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)