Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svend Erik Nielsen | 19.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Helms | 23.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Inge Falker Helms | 23.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Falker Helms | 16.10.2010 | 19.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Kjær Helms | 13.10.2008 | 16.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Mette Friis Helms | 12.10.2004 | 19.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Allan Spanggaard Helms | 20.10.2000 | 16.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Birger Jessen Hansen | 23.12.1999 | 16.10.2010 | bestyrelsesmedlem |