Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kragholmen 4, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-03 fjernes Bestyrelse: Torsten Holmberg Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Direktion: Jørgen Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-03 fjernes Navne: E. P. GRUPPEN FREDERIKSHAVN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Stiftere: Jørgen Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-11 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2001-11-07 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2001-11-06 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2001-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-27 tilføjes Bestyrelse: John Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Bestyrelse: Svend Ladegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kragholmen 4, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdsparken 10, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding, handel og service (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-08 tilføjes Vedtægter: 2000-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-13 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2000-03-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsparken 10, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 tilføjes Bestyrelse: Svend Ladegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Direktion: Jørgen Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Navne: E. P. GRUPPEN FREDERIKSHAVN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Stiftere: Jørgen Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)