Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RAVN ARKITEKTUR A/S. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2010-04-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SSR EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2013-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET SOLBÆRPARKEN A/S. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2014-05-21 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET GYNGEMOSE PARK I A/S. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: RAVN ARKITEKTUR A/S. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: RAVN ARKITEKTUR A/S. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RAVN ARKITEKTUR A/S. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RAVN ARKITEKTUR A/S. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2011-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 32, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Vedtægter: 2010-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 32, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 32, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 32, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2006-06-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 1, 3. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 1, 3. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-23 tilføjes Direktion: Søren Sehested Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Legale ejere: Søren Sehested Ravn (offentliggjort 2017-11-29)
Den 1999-12-23 tilføjes Navne: SSR HOLDING ApS (offentliggjort 2000-01-06)
Den 1999-12-23 tilføjes Reelle ejere: Søren Sehested Ravn (offentliggjort 2017-11-29)
Den 1999-12-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-23 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Stiftere: Søren Sehested Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-06)
Den 1999-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)