Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 79, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 79, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2024-01-26)
Den 1999-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: SEA WELL A/S. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2017-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Sea Well 2 A/S. (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Sea Well 3 A/S. (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2020-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Seawell Holding 2 ApS. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Rasmussen Stenumgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Bidstrup (formand) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-28 fjernes Bestyrelse: Peter Bidstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Bestyrelse: Marie-Louise Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-07 fjernes Bestyrelse: Birgitte Rasmussen Stenumgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 79, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 79, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: Søren Ulrik Rasmussen, Mathilde Holm Rasmussen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-29 fjernes Legale ejere: Søren Ulrik Rasmussen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Ulrik Rasmussen, Mathilde Holm Rasmussen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-29 fjernes Reelle ejere: Søren Ulrik Rasmussen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2014-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 79, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2014-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 79, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2010-11-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Bidstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-24 fjernes Bestyrelse: Bente Boel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 79, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 79, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2005-01-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-17)
Den 2004-11-30 fjernes Bestyrelse: Peter Nicolas Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-21 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-21 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-30 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Rasmussen Stenumgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-17)
Den 2000-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 79, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Nicolas Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-29 tilføjes Direktion: Søren Ulrik Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel, fremstilling og forarbejdning af fiske-, skaldyrs-, og bløddyrsprodukter, fiskeri samt udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Legale ejere: Søren Ulrik Rasmussen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Navne: SEAWELL HOLDING A/S (offentliggjort 2000-01-06)
Den 1999-12-29 tilføjes Reelle ejere: Søren Ulrik Rasmussen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-29 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Stiftere: Søren Ulrik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Vedtægter: 1999-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-01-06)
Den 1999-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)