Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjergvej 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Navne: SUNPROJUICE.DK A/S (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Revisor: REVIPLAN A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2013-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Marcus Ferdinand (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-11-11 fjernes Direktion: Erik Würtz Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-09 fjernes Bestyrelse: Jens Michael Ferdinand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-29 tilføjes Bestyrelse: Ellen Jytte Ferdinand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-11-29 fjernes Bestyrelse: Lise Ferdinand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-10 fjernes Bestyrelse: Flemming Hesselberg Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-28 tilføjes Direktion: Erik Würtz Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-04-28 fjernes Direktion: Jens Michael Ferdinand (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af frugt- og grønsagssaft (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjergvej 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjergvej 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjergvej 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2005-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 2-4, 4100 Ringsted (offentliggjort 2000-02-01)
Den 2005-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2005-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af den samlede bestyrelse, eller af to medlemmer af bestyrelsen (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2005-11-29 tilføjes Vedtægter: 2005-11-29 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-06 tilføjes Direktion: Jens Michael Ferdinand (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Direktion: Jørgen Stølsgård (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af frugt- og grønsagssaft (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2000-02-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 2-4, 4100 Ringsted (offentliggjort 2000-02-01)
Den 2000-01-31 tilføjes Bestyrelse: Flemming Hesselberg Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 tilføjes Direktion: Jørgen Stølsgård (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 tilføjes Navne: SUNPROJUICE.DK A/S (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-30 fjernes Navne: SLP 11.565 A/S (offentliggjort 2000-01-07)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: SLP 11.565 A/S (offentliggjort 2000-01-07)
Den 2000-01-31 tilføjes Revisor: REVIPLAN A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-31 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)