Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Årsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Legale ejere | Kapital | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2000-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NER-FINANS ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: HAVNENS BYGNINGSUDLEJNING A/S. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2011-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Havnen Lersø Parkallé 107 ApS. (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2013-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESPLANADEN BERLIN HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Jagtvej 213 ApS. (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2016-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S STRANDVEJEN 195-199. (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET STRANDVEJEN 195-199. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2018-07-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Getha Invest ApS. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET JANO ApS. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAVNENS BYGNINGSUDLEJNING A/S. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Safe Online Aps. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: E.G. Frederikssundsvej ApS. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Vedtægter: 2019-05-21 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-05-12 tilføjes Vedtægter: 2019-05-12 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, investering samt finansiering efter direktionens skøn samt indgåelse af aftaler om handel med valuta og derivater af enhver art, såvel kommercielle som ikke kommercielle forretninger. Selskabet kan endvidere direkte eller indirekte investere i ejendomme, ejendomsadministration m.v. og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredheimvej 10, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-25 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-25 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-02 tilføjes Legale ejere: GZL Holding ApS, EZL Holding ApS, JLC E.G. Kapital Holding ApS (offentliggjort 2015-11-07)
Den 2015-10-01 fjernes Legale ejere: E.G. Kapital Holding ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-15 tilføjes Legale ejere: E.G. Kapital Holding ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-09-14 fjernes Legale ejere: Emilie Kristine Zeest Leth, Gustav Zeest Leth, Jan Leth Christensen (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-15 tilføjes Vedtægter: 2015-09-15 (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2013-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2011-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, investering samt finansiering efter direktionens skøn samt indgåelse af aftaler om handel med valuta og derivater af enhver art, såvel kommercielle som ikke kommercielle forretninger. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2011-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-25 tilføjes Vedtægter: 2011-08-25 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2008-03-14 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2008-03-17)
Den 2008-03-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: zeest-leth@mail.dk (offentliggjort 2008-03-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-10-12 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-02-08 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-02-08 fjernes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-01-04 tilføjes Legale ejere: Emilie Kristine Zeest Leth, Gustav Zeest Leth, Jan Leth Christensen (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2000-01-04 tilføjes Reelle ejere: Emilie Kristine Zeest Leth, Gustav Zeest Leth (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2000-01-03 tilføjes Reelle ejere: Jan Leth Christensen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2000-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredheimvej 10, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2000-01-03 tilføjes Direktion: Jan Leth Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-03 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-01-03 tilføjes Navne: E.G. KAPITAL ApS (offentliggjort 2000-01-04)
Den 2000-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2000-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2000-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-01-03 tilføjes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-01-03 tilføjes Stiftere: Jan Leth Christensen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-04)
Den 2000-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)