Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mark Haastrup Larsson(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Carsten Scheibye(virk.: 4) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
John Martin Madsen(virk.: 17) | 17,65 % | 23,53 % | 35,29 % | 47,06 % |
Anders Michael Hauch(virk.: 15) | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 26,67 % |
Peder Michael Hauch(virk.: 27) | 38,46 % | 50,00 % | 53,85 % | 73,08 % |
Peter Hviid Nordkild(virk.: 30) | 3,33 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Pct. | 19,15 % | 24,48 % | 27,65 % | 38,26 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carsten Scheibye | ||
John Martin Madsen | 01.01.2007 | Fridtjof Nansens Pl 6, 2100 København Ø |
Anders Michael Hauch | 30.10.2008 | Sankt Annæ Gade 4B, 1416 København K |
Peter Hviid Nordkild | 12.12.2018 | Rigensgade 11A, 1316 København K |
Mark Haastrup Larsson | 01.03.2019 | Tibbevangen 88, 3500 Værløse |
Peder Michael Hauch |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bianco Luno Holding ApS | 40135480 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dagar Holding IVS | 39292238 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
Forlaget Bianco Luno v/Poul Pilgaard Johnsen | 27503624 | Aktiv | Udgivelse af bøger (581100) |
LB AKTIV ApS | 36425253 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
Nana ApS | 38835939 | NORMAL | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
TANDLÆGESELSKABET SANADENT 2 ApS | 25069560 | NORMAL | Praktiserende tandlæger (862300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.05.2001 | 5,94 (km) | Strandgade 100, 1401 København K | Lindevej 2, 1877 Frederiksberg C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 16.05.2001 (334 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SGO HOLDING ApS | 27528392 |
SGO Publish | 39443996 |
SGOT ApS | 31080258 |
SGOTT HOLDING ApS | 31470536 |
SGP ApS | 33598149 |
SG PARTNER ApS | 26547881 |
SGP CONSULTANCY &AGENCY ApS | 33598149 |
SGP INVEST ApS | 33508654 |
SG Plambeck ApS | 37218162 |
SG PRODUKTION A/S | 45478319 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Haastrup Larsson(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Carsten Scheibye(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
John Martin Madsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
Anders Michael Hauch(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Peder Michael Hauch(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 |
Peter Hviid Nordkild(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 28 % | 0 % | 1 % | 36 % | 19 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mark Haastrup Larsson(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 2 | 1 |
Carsten Scheibye(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 2 | 1 |
John Martin Madsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 11 | 2 | 1 |
Anders Michael Hauch(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 9 | 0 | 6 |
Peder Michael Hauch(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 22 | 1 | 5 |
Peter Hviid Nordkild(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 8 | 1 | 9 |
Sum | 57 | 53 | 8 | 23 |
Pct. | 40 % | 38 % | 6 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |