Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Navne: SCSK 5068 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-04 fjernes Direktion: Marianne Philip (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1260 København K (offentliggjort 2000-05-02)
Den 2001-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering og dermed relateret virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 325.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Vedtægter: 2001-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1260 København K (offentliggjort 2000-05-02)
Den 2000-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 tilføjes Direktion: Marianne Philip (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: SCSK 5068 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)