Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Kongevej 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Direktion: Klaus Astrup (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Legale ejere: Klaus Astrup (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Navne: K.A. HANDEL OG EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Reelle ejere: Klaus Astrup (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Direktion: Klaus Astrup (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-26 fjernes Direktion: John Astrup (direktør) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: John Astrup (direktør) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-07-01 fjernes Direktion: Klaus Astrup (direktion) (offentliggjort 2017-07-01)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Kongevej 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2013-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Kongevej 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2010-04-20)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, investerinmgsvirksomhed, samt anden efter ledelsen skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2010-10-10 tilføjes Navne: K.A. HANDEL OG EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2010-10-09 fjernes Navne: K. A. HANDELS OG INVESTERINGSFIRMA ApS (offentliggjort 2000-02-21)
Den 2010-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2010-10-10 tilføjes Vedtægter: 2010-10-10 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2010-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Kongevej 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2010-04-20)
Den 2010-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Kongevej 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-11-22 fjernes Revisor: O.A. REVISION - REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Kongevej 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2006-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Borthigsgade 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-02-21)
Den 2005-12-29 tilføjes Revisor: O.A. REVISION - REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Revisor: O. A. Revision A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2002-11-08 tilføjes Revisor: O. A. Revision A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-25 fjernes Revisor: Registreret revisor Bjarne Degerth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borthigsgade 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-02-21)
Den 2000-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-31 tilføjes Direktion: Klaus Astrup (direktion) (offentliggjort 2017-07-01)
Den 2000-01-31 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 tilføjes Legale ejere: Klaus Astrup (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-31 tilføjes Navne: K. A. HANDELS OG INVESTERINGSFIRMA ApS (offentliggjort 2000-02-21)
Den 2000-01-30 fjernes Navne: PBH 27.132 ApS (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: PBH 27.132 ApS (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2000-01-31 tilføjes Reelle ejere: Klaus Astrup (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-31 tilføjes Revisor: Registreret revisor Bjarne Degerth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-31 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)