Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2023-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 45, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Bestyrelse: Peter Alan Chambré (formand) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Binavne: 7TM.DK A/S, 7TM.COM A/S, 7TM PHARMACEUTICALS A/S, 7TM PHARMA A/S (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Direktion: Christian Ellebæk Elling (direktør) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: 7TM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Navne: 7TM A/S (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Peter Alan Chambre, Christian Ellebæk Elling, Jørgen Ulrik Vejlsgaard (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 45, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 45, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2015-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-06-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 45, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2013-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2011-04-29)
Den 2013-05-08 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-05 tilføjes Bestyrelse: Christian Ellebæk Elling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2012-09-05 fjernes Bestyrelse: Søren Knud Carlsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forskning, udvikling, fabrikation og handel, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2012-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en registreret direktør i forening med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer og en registreret direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2012-09-05 tilføjes Vedtægter: 2012-09-05 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Legale ejere: 7TM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2012-05-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Alan Chambre, Christian Ellebæk Elling, Jørgen Ulrik Vejlsgaard (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 tilføjes Bestyrelse: Daniel Spencer Janney (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2011-04-29)
Den 2011-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fremtidsvej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-28 fjernes Bestyrelse: Jean Joachim Deleage (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-01 fjernes Direktion: Jørgen Ulrik Vejlsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-11 tilføjes Direktion: Christian Ellebæk Elling (direktør) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-31 fjernes Direktion: Mette Kirstine Agger (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Alan Chambré (formand) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2000-06-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-12 fjernes Bestyrelse: Paul Anthony Nicholson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 6.671.885,00 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2007-05-30 fjernes Bestyrelse: Karl Olof Borg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fremtidsvej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fremtidsvej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-05-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-06 tilføjes Direktion: Jørgen Ulrik Vejlsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 5.551.681,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 4.711.195,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-31 fjernes Bestyrelse: Richard Scott Rimer (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-03 tilføjes Bestyrelse: Paul Anthony Nicholson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.177.386,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-15 fjernes Direktion: Peter Moldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.776.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@7tm.com (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2004-04-28 fjernes Bestyrelse: Julian Charles Baker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.021.990,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@7tm.com (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fremtidsvej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-05-22)
Den 2003-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 2, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-09-01)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-09 tilføjes Bestyrelse: Ekaterina Smirnyagina (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Bestyrelse: Stephen Richard Biggar (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.701.858,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-19 tilføjes Bestyrelse: Francesco de Rubertis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.616.765,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2001-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-12 tilføjes Bestyrelse: Julian Charles Baker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-12 fjernes Bestyrelse: Christian Ellebæk Elling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 894.133,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Binavne: 7TM.DK A/S, 7TM.COM A/S, 7TM PHARMACEUTICALS A/S, 7TM PHARMA A/S (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2000-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2000-10-10 tilføjes Bestyrelse: Christian Ellebæk Elling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-10-10 tilføjes Direktion: Thue Walter Schwartz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-10-10 fjernes Direktion: Thue Walter Schwartz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 521.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 260.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Navne: 7TM A/S (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2000-10-09 fjernes Navne: 7TM ApS (offentliggjort 2000-03-31)
Den 2000-10-10 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2000-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-05)
Den 2000-10-10 fjernes Binavne: 7TM.DK ApS, 7TM.COM ApS, 7TM PHARMACEUTICALS ApS, 7TM PHARMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 2, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-09-01)
Den 2000-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Steen Blichers Vej 13, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2000-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 239.990,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-06 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2000-06-06)
Den 2000-06-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steen Blichers Vej 13, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2000-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-30 tilføjes Navne: 7TM ApS (offentliggjort 2000-03-31)
Den 2000-03-29 fjernes Navne: SCSK 5034 ApS (offentliggjort 2000-01-05)
Den 2000-03-30 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Binavne: 7TM.DK ApS, 7TM.COM ApS, 7TM PHARMACEUTICALS ApS, 7TM PHARMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: SCSK 5034 ApS (offentliggjort 2000-01-05)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-05)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-26)