Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Henrik Olesen | 01.02.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christiane Nico Jensen-Haarup | 16.12.2014 | 01.02.2016 | direktør |
Søren Bro | 11.04.2014 | 16.12.2014 | adm. dir |
Christiane Nico Jensen-Haarup | 01.12.1999 | 11.04.2014 | adm. dir |
Christiane Nico Jensen-Haarup | 01.12.1999 | 20.11.2013 | adm. dir |
Christiane Nico Jensen-Haarup | 01.12.1999 | 17.10.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Borum | 01.07.2022 | formand |
Niels Henrik Olesen | 16.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christiane Nico Jensen-Haarup | 07.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Romvig | 01.09.2023 | 31.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Søgård Bering Kristensen | 01.07.2022 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Søgård Bering Kristensen | 27.11.2018 | 30.06.2022 | formand |
Morten Dahl Iversen | 27.11.2018 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Søgård Bering Kristensen | 27.08.2018 | 26.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Munk | 01.02.2016 | 27.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steven Lillesøe Bech | 03.09.2015 | 24.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dahl Iversen | 16.12.2014 | 26.11.2018 | formand |
Søren Munk | 16.12.2014 | 03.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christian Damgaard Lunde | 10.09.2014 | 01.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Leif Glintborg | 22.04.2014 | 16.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bro | 22.04.2014 | 07.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bager | 01.09.2012 | 16.12.2014 | formand |
Peter Bager | 01.09.2012 | 20.11.2013 | formand |
Birgitte Jensen-Haarup | 05.11.2009 | 22.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Jensen-Haarup | 05.11.2009 | 20.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Christiane Nico Jensen-Haarup | 17.10.2006 | 20.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Poul Michael Bjørnskov | 17.10.2006 | 01.09.2012 | formand |
Hjørleif Thomas Johansen | 17.10.2006 | 05.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Griis Petersen | 11.12.2001 | 12.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Christiane Nico Jensen-Haarup | 01.12.1999 | 10.09.2014 | bestyrelsesmedlem |