Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Kapital | Stiftere | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2001-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BLADT DIESEL A/S. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stegholt 11, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 7, 6230 Rødekro (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2013-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 7, 6230 Rødekro (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2013-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågårdvej 1 f., 6040 Egtved (offentliggjort 2010-06-25)
Den 2010-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågårdvej 1 f., 6040 Egtved (offentliggjort 2010-06-25)
Den 2010-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 68, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-05-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 68, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 68, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2003-02-19)
Den 2006-08-07 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 fjernes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-05-16)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-22 tilføjes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-22 fjernes Revisor: ASX AF 09.11.2009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 68, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2003-02-19)
Den 2001-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-30 tilføjes Navne: BPR HOLDING ApS (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2001-12-29 fjernes Navne: BPR EN-GROS ApS (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2001-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-30 tilføjes Vedtægter: 2001-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2000-01-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-01 tilføjes Direktion: Peter Rosenberg Bladt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 tilføjes Navne: BPR EN-GROS ApS (offentliggjort 2000-02-16)
Den 1999-12-01 tilføjes Revisor: ASX AF 09.11.2009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 tilføjes Stiftere: Peter Rosenberg Bladt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-02-16)
Den 1999-11-30 fjernes Navne: BPR EN-GROS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-30 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Legale ejere: Peter Rosenberg Bladt (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: BPR EN-GROS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Rosenberg Bladt (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)