Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-16)
Den 1999-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BENNY JØRGENSEN ESBJERG A/S. (offentliggjort 2015-01-22)
Den 1999-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: WIBEKE JØRGENSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Benny Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2015-07-09 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET FLEMMING ANDERSEN (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 2, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2011-10-11)
Den 2011-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 106, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-27 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET FLEMMING ANDERSEN (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2011-03-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-13)
Den 1999-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 106, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-16 tilføjes Direktion: Benny Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1999-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i ESBJERG SPECIALOPTIK A/S CVR-nr. 13592705 og via dette selskab at drive detailforretning i optikerbranchen og dermed tilknyttet virksomhed, samt at foretage investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-13)
Den 1999-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Legale ejere: Wibeke Linda Mai Jørgensen, Benny Jørgensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 1999-12-16 tilføjes Navne: B.J. HOLDING ESBJERG AF 16/12 1999 ApS (offentliggjort 2000-01-24)
Den 1999-12-16 tilføjes Reelle ejere: Wibeke Linda Mai Jørgensen, Benny Jørgensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 1999-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Stiftere: Benny Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1999-12-16 tilføjes Vedtægter: 1999-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-24)
Den 1999-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)