Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 1999-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDSJÆLLANDS BILCENTER ApS. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2003-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NBC BILER ApS. (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2006-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEMPELTRÆET ApS. (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2022-05-06 sletter virksomheden Ejerskaber: NBC Midlertidigt Holding ApS. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: NBC Holding II ApS. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 63, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 63, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-27 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 63, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-11-29)
Den 1999-12-28 tilføjes Direktion: Jan Vilhelm Johnstad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i anlægsaktiver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Legale ejere: Jan Vilhelm Johnstad (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Navne: NBC HOLDING ApS (offentliggjort 2000-01-24)
Den 1999-12-28 tilføjes Reelle ejere: Jan Vilhelm Johnstad (offentliggjort 2017-09-07)
Den 1999-12-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Stiftere: Jan Vilhelm Johnstad (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Vedtægter: 1999-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-24)
Den 1999-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)