Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maj-Britt Kjærgaard Nybo | 14.02.2014 | 24.03.2014 | direktion |
Erling Christensen | 23.12.1999 | 14.02.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Preben Voigt Hansen | 14.02.2014 | 24.03.2014 | bestyrelse |
Inge Bruun | 19.10.2010 | 24.03.2014 | bestyrelse |
Maj-Britt Kjærgaard Nybo | 30.05.2007 | 24.03.2014 | bestyrelse |
Erling Christensen | 23.12.1999 | 14.02.2014 | bestyrelse |
Jørgen Quade Andersen | 23.12.1999 | 19.10.2010 | bestyrelse |
Mette Kjærgaard Christensen | 23.12.1999 | 30.05.2007 | bestyrelse |