Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Kapital | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Navne | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 3, 2., 5500 Middelfart (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 83, 5500 Middelfart (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kr@kcrr.dk (offentliggjort 2023-09-15)
Den 1999-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: KCR ARKITEKTER A/S. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RR EJENDOMME MIDDELFART ApS. (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2018-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KCR ARKITEKTER A/S. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 83, 5500 Middelfart (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 83, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 166.000,00 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-09 tilføjes Vedtægter: 2016-05-09 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 83, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 83, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre selskaber samt drive handel med værdipapirer og øvrig finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2000-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Navne: RR HOLDING MIDDELFART ApS (offentliggjort 2000-01-19)
Den 2000-01-11 fjernes Navne: ROSENBERG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Vedtægter: 2000-01-12 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 1999-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 83, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Direktion: Karl Christian Rosenberg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Legale ejere: Karl Christian Rosenberg Rasmussen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Navne: ROSENBERG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Reelle ejere: Karl Christian Rosenberg Rasmussen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Stiftere: Karl Christian Rosenberg Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-13)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)