Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-12 tilføjes Direktion: Bodil Alice Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2001-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SOS TRANS A/S. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2002-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: G.P. SPEDITION ApS. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2010-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: GP TRANSPORT & LOGISTICS ApS. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2013-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: G. P. DISTRIBUTION ApS. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2014-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: G. P. SPEDITION ROAD ApS. (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: G. P. SPEDITION ROAD ApS. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GP TRANSPORT & LOGISTICS ApS. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: G. P. DISTRIBUTION ApS. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: G. P. SPEDITION ROAD ApS. (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: G.P. SPEDITION ApS. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2017-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: G. P. DISTRIBUTION ApS. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOS TRANS A/S. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ventrupparken 10, 2670 Greve (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bohus Boulevard 3, 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bohus Boulevard 3, 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringager 5, 2605 Brøndby (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-09-09 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-09 fjernes Revisor: Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2011-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 5, 2605 Brøndby (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2011-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 3, 2620 Albertslund (offentliggjort 2000-08-11)
Den 2011-02-14 tilføjes Revisor: Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2011-02-14 fjernes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2004-05-10 tilføjes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 3, 2620 Albertslund (offentliggjort 2000-08-11)
Den 2000-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jydekrogen 4, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt eje aktier i et af selskabet delvis ejet aktieselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-01 tilføjes Vedtægter: 2000-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2000-02-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jydekrogen 4, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Direktion: Allan Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Legale ejere: Allan Søndergaard (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1999-12-21 tilføjes Navne: TURBO TRUCKING HOLDING ApS (offentliggjort 2000-01-10)
Den 1999-12-21 tilføjes Reelle ejere: Allan Søndergaard (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1999-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-21 tilføjes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Stiftere: Allan Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-10)
Den 1999-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)