Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Christmas Møllers Vej 9, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 fjernes Direktion: Allan Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 fjernes Navne: MALERFIRMAET ALLAN HOLM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Stiftere: Allan Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er maler- og entreprisevirksomhed og dermed beslægtet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Vedtægter: 2006-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christmas Møllers Vej 9, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Plutonvej 36, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-14 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2005-03-09 tilføjes Navne: MALERFIRMAET ALLAN HOLM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-08 fjernes Navne: ALLAN HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2000-01-26)
Den 2005-03-09 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2000-08-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-27 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-27 fjernes Revisor: VEDSTED HOLDING, SKØRPING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plutonvej 36, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-20 tilføjes Direktion: Allan Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Navne: ALLAN HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2000-01-26)
Den 1999-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Revisor: VEDSTED HOLDING, SKØRPING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Stiftere: Allan Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)