Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kransmarksvej 9, 9550 Mariager (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 2, 9550 Mariager (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 2, 9550 Mariager (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2021-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsvej 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Hjemmeside: www.danahouse.dk (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: danahouse@danahouse.dk (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-03 tilføjes Vedtægter: 2018-07-03 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-03 fjernes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Frederiksens Eftf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsvej 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2008-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyrdehøjvej 6, 9550 Mariager (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyrdehøjvej 6, 9550 Mariager (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyrdehøjvej 6, 9550 Mariager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Frederiksens Eftf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENT FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-01-11 tilføjes Hovedbranche: Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyrdehøjvej 6, 9550 Mariager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Direktion: Poul Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere og forhandle produkter indenfor jern- og metal. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Legale ejere: Poul Larsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1999-12-21 tilføjes Navne: DANAHOUSE ApS (offentliggjort 2000-01-10)
Den 1999-12-21 tilføjes Reelle ejere: Poul Larsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1999-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 1999-12-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENT FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Stiftere: Poul Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Vedtægter: 1999-12-21 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 1999-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-10)
Den 1999-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)