Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1999-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RIIS A/S HANDELS- OG INGENIØRFIRMA. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2002-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RIIS EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-18)
Den 2007-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i HAPRO - RIIS A/S HANDELS OG INGENIØRFIRMA. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-05-31 tilføjes Navne: C. RIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-31)
Den 2007-05-30 fjernes Navne: HAPRO HOLDING ApS (offentliggjort 2000-01-24)
Den 2007-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-05-31 tilføjes Vedtægter: 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 24, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 24, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2005-10-13 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-10-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: carsten-riis@po.ia.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: carsten-riis@po.ia.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 24, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2000-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-18)
Den 2000-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2000-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2000-01-20 tilføjes Navne: HAPRO HOLDING ApS (offentliggjort 2000-01-24)
Den 2000-01-19 fjernes Navne: CR HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Direktion: Carsten Riis (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-21 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Legale ejere: Carsten Riis (offentliggjort 2015-08-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Navne: CR HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Reelle ejere: Carsten Riis (offentliggjort 2017-10-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Stiftere: Carsten Riis (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-24)
Den 1999-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)