Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Kommanditselskabets formål er bedrive virksomhed inden for alle slags monetære produkter og ydelser, herunder elektronisk handel med digitale aktiver, samt at udøve holding- og investerings- virksomhed i fast ejendom og køb, besiddelse og salg af aktier i andre selskaber, uanset organisatorisk og retslig form og jurisdiktion, samt gennemførelse af andre supplerende former for finansiel virksomhed / aktiviteter og køb, besiddelse og salg af investeringsselskaber og erhvervelse af indkomsten på disse aktier, og køb, besiddelse og salg af andre former for unoterede og noterede værdipapirer. Alt foranstående enten i eget regi eller gennem stiftelse af og/eller deltagelse i andre selskaber, ansvarlige interessentskaber eller /- kommanditselskaber | 04.02.2020 | 17.11.2022 |
Kommanditselskabets formål er at udøve: Alle former for Bankier- Diskontering- Factoring- Sikkerhedsstillelse & Garanti- Handelskredit incl. forfaitering- Udlån- Pengeformidling- Administration- Konsulent- Management- og dermed forenelig virksomhed inden for alle slags monetære produkter, services og investeringer. Transaktioner for egne eller kunders regning vedrørende: pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.), valutamarkedet (elektronisk mæglervirksomhed og elektronisk handel med valuta herunder konvertering af alle former for digital valuta som f. eks bitcoin), valuta- og renteinstrumenter, fysisk og elektronisk handel med ædelmetaller herunder digitalt guld. Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Porteføljeadministration og rådgivning. Opbevaring og forvaltning af værdipapir; boksudlejning. Rådgivning (herunder rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder). Holding- og investerings- virksomhed i fast ejendom og køb, besiddelse og salg af aktier i andre selskaber, uanset organisatorisk og retslig form og jurisdiktion, samt gennemførelse af andre supplerende former for finansiel virksomhed / aktiviteter og køb, besiddelse og salg af investeringsselskaber og erhvervelse af indkomsten på disse aktier, og køb, besiddelse og salg af andre former for unoterede og noterede værdipapirer. Alt foranstående enten i eget regi eller gennem stiftelse af og/eller deltagelse i andre selskaber, ansvarlige interessentskaber eller /- kommanditselskaber; dog således at kun de af Finanstilsynet registrerede tilladte ydelser kan tilbydes offentligheden | 12.02.2016 | 03.02.2020 |
Selskabets formål er at udøve bankier virksomhed og Kommanditselskabets formål er at udøve alle former for Bankier- Factoring- Investerings- Formueforvaltnings- formueforvaltning samt stille lånegaranti, enten i eget regi eller gennem stiftelse af og/eller deltagelse i Administrations- Management- og Konsulentvirksomhed andre selskaber. inden for alle slags monetære produkter, services og investeringer, som kan anses for at være nødvendige, fordelagtige eller nyttige for kommanditselskabet, herunder nedenstående: accept af alle former for indlån (indlånsforretninger) fra kommanditselskabets deltagere, ydelse af lån (udlånsforretninger), valutaveksling, kaution af forskellig art, (garantitransaktioner), betalingstransaktioner (åbning af kontoer for juridiske og fysiske personer), andre finansielle ydelser, alt foranstående enten i eget regi eller gennem stiftelse af og/eller deltagelse i andre selskaber | 24.11.1999 | 11.02.2016 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
SLETTET | 17.11.2022 | 17.11.2022 |
NORMAL | 24.11.1999 | 16.11.2022 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Investeringsselskaber (643030) | 01.01.2017 | 17.11.2022 |
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) | 01.01.2008 | 31.12.2016 |
Uoplyst (980000) | 24.11.1999 | 31.12.2007 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
true | 28.05.2015 | 17.11.2022 |
false | 24.11.1999 | 27.05.2015 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Revisionsfirmaet Torben S. Rasmussen registreret revisor | 09.03.2007 | 28.05.2015 |
Søren Viggo Kollenberg Thisted. | 01.06.2005 | 16.01.2007 |
REGNSKAB OG REVISION V/OLE FLIISGAARD | 19.04.2004 | 09.06.2005 |
SKANDINAVISK BOGFØRINGSINSTITUT ApS | 01.02.2003 | 19.04.2004 |
Larsole Emil Villiam Fliisgaard. | 01.10.2002 | 01.02.2003 |
ROS-REVI K/S | 03.06.2002 | 01.10.2002 |
Larsole Emil Villiam Fliisgaard. | 22.11.1999 | 03.06.2002 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
40 | 24.11.1999 | 17.11.2022 |
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
FerryPark GCFS K/S | 02.02.2020 | 17.11.2022 |
GENERAL CREDIT & FINANCE SOCIETY K/S | 28.05.2015 | 01.02.2020 |
GENERAL BANKERS TRUST K/S | 24.11.1999 | 27.05.2015 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
General Credit & Finance Society K/S | 04.02.2020 | 17.11.2022 |
Virksomheden har ikke ændret Binavne i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af komplementaren | 24.11.1999 | 05.11.2022 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid. |