Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
xbrl | Binavne | Direktion | Formål | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-04 tilføjes Vedtægter: 2024-10-04 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2000-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MULTI-TEK BRANDDØRE AF 1988 A/S. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2007-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: NODOSEPTIC A/S. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2024-09-30 tilføjes Legale ejere: MTG2 ApS (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-30 fjernes Legale ejere: MTG1 ApS (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-29 fjernes Legale ejere: MTG2 ApS (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Binavne: Nodoseptic ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Vedtægter: 2023-02-21 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 tilføjes Direktion: Lars Torp Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-10 fjernes Direktion: Preben Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2018-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-07 tilføjes Legale ejere: MTG2 ApS, MTG1 ApS (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2013-02-28 tilføjes Reelle ejere: Lars Torp Jensen (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2013-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Multi-Tek Branddøre af 1988 A/S og i andre selskaber samt eje rettigheder og patenter. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2013-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2013-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-08 tilføjes Vedtægter: 2013-02-08 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 17, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2001-06-25)
Den 2001-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2001-06-25)
Den 2001-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 13, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 13, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-20 tilføjes Direktion: Preben Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Navne: PREDAN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-01-03)
Den 1999-12-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Stiftere: Preben Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-03)
Den 1999-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)