Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølbakvej 11, 8520 Lystrup (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Direktion: Jørn Ernst Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-29 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Legale ejere: Jørn Ernst Rasmussen, Niels Peter Bech Sørensen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Navne: DMP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Reelle ejere: Jørn Ernst Rasmussen, Niels Peter Bech Sørensen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Stiftere: Niels Peter Bech Sørensen, Jørn Ernst Rasmussen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Vedtægter: 2016-03-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-03-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølbakvej 11, 8520 Lystrup (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Direktion: Jørn Ernst Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-29 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Legale ejere: Jørn Ernst Rasmussen, Niels Peter Bech Sørensen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Navne: DMP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Reelle ejere: Jørn Ernst Rasmussen, Niels Peter Bech Sørensen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-11)
Den 1999-11-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Stiftere: Niels Peter Bech Sørensen, Jørn Ernst Rasmussen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Vedtægter: 1999-11-29 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 1999-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 1999-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)