Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 5, 1. tv., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-16 fjernes Direktion: Aage Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-16 fjernes Navne: AAGE MØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Stiftere: Aage Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 5, 1. tv., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 5, 1. tv., 4300 Holbæk (offentliggjort 2001-04-04)
Den 2006-01-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 fjernes Revisor: CCGJHB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-13 tilføjes Vedtægter: 2004-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Revisor: CCGJHB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Revisor: Aktiv udlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2001-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 5, 1. tv., 4300 Holbæk (offentliggjort 2001-04-04)
Den 2001-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewalds Have 60, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewalds Have 60, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-08 tilføjes Direktion: Aage Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Navne: AAGE MØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Revisor: Aktiv udlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Stiftere: Aage Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)