Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Tang | 01.07.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Tang | 08.12.1999 | 01.07.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Allan Tang | 09.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Krog Tang | 26.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Tang | 08.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Kjær Salmansen | 03.11.2017 | 09.02.2024 | formand |
Michael Kjær Salmansen | 13.03.2017 | 02.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Viborg Pedersen | 17.04.2005 | 25.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Martin Krog Tang | 03.09.2001 | 17.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jens Tang | 08.12.1999 | 13.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anna Krog Tang | 08.12.1999 | 03.09.2001 | bestyrelsesmedlem |