Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: ÆLDREBOLIGER JYLLAND ApS. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-23 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Legale ejere: NOBI D ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Navne: ÆLDREBOLIGER JYLLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Reelle ejere: Johnny Bihl (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Stiftere: MFK 10 ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Johnny Bihl (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-08-15 tilføjes Direktion: Johnny Bihl (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-08-15 fjernes Direktion: Mogens Poul Zinck (direktion) (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-15 tilføjes Legale ejere: NOBI D ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-08-15 fjernes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2005 A/S (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-15 tilføjes Reelle ejere: Johnny Bihl (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-08-15 tilføjes Vedtægter: 2017-08-15 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-08-15 fjernes Bestyrelse: Jacob Fisker (bestyrelse) (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-03-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 fjernes Bestyrelse: Knud Schulz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-05-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 fjernes Bestyrelse: Bent Roland Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 tilføjes Direktion: Mogens Poul Zinck (direktion) (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2008-05-05 fjernes Direktion: Thomas Nitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskabet at drive udlejningsvirksomhed af fast ejendom. Herudover er selskabets formål at foretage finansielle investeringer, handel med aktier, obligationer, finansielle aktiver og andre værdipapirer. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2008-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2008-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2008-02-18 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2005 A/S (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2008-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 3 betyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2008-02-18 tilføjes Vedtægter: 2008-02-18 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2007-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 138, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2007-11-12 tilføjes Bestyrelse: Bent Roland Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Direktion: Thomas Nitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Direktion: Hans Henrik Palm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Navne: ÆLDREBOLIGER JYLLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2007-11-11 fjernes Navne: MFKD 102 ApS (offentliggjort 2000-01-25)
Den 2005-12-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2005-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 138, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2005-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 tilføjes Direktion: Hans Henrik Palm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 fjernes Direktion: Olav Classen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-23 tilføjes Direktion: Olav Classen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 1999-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-23 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 1999-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-23 tilføjes Navne: MFKD 102 ApS (offentliggjort 2000-01-25)
Den 1999-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 1999-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 1999-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 1999-11-23 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-23 tilføjes Stiftere: MFK 10 ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 1999-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 1999-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-04)