Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Odelsgade 18, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Direktion: Jan Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Navne: IMERCO JUELSMINDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Stiftere: Jan Vestergaard, Alice Birgitte Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-07 fjernes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2000-01-11)
Den 2002-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-11 tilføjes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2000-01-11)
Den 2000-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odelsgade 18, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-09 tilføjes Direktion: Jan Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailvirksomhed indenfor Imercokonceptet (isenkram). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Navne: IMERCO JUELSMINDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Stiftere: Jan Vestergaard, Alice Birgitte Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, og såfremt der er flere da af disse i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Vedtægter: 1999-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)