Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
CONRAD OG SOPHUS FUGLSANGS FOND (CVR 79523410) | NORMAL | 23.11.1999 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
CONRAD OG SOPHUS FUGLSANGS FOND (CVR 79523410) | NORMAL | 20.01.2005 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
S.C. Fuglsang Ejendom A/S (CVR 42341940) | NORMAL | 27.04.2021 | 100,00% | 100,00% |
FREM EJENDOM A/S (CVR 30514564) | NORMAL | 11.11.2016 | 100,00% | 100,00% |
SOPHUS FUGLSANG. EXPORT-MALTFABRIK A/S (CVR 37186813) | NORMAL | 20.01.2005 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
MINERALVANDSFABRIKKEN FREM A/S (CVR 37619728) | OPLØSTEFTERFUSION | 11.11.2016 | 29.04.2021 | 100,00% | 100,00% |
FREM PRODUKTION A/S (CVR 30514548) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 11.11.2016 | 06.12.2018 | 100,00% | 100,00% |
FUGLSANG FØNIX A/S (CVR 33781784) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 01.07.2011 | 01.08.2017 | 100,00% | 100,00% |
BRYGGERIET S.C. FUGLSANG ApS (CVR 45450511) | OPLØSTEFTERFUSION | 23.11.1999 | 29.04.2021 | 100,00% | 100,00% |