Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Brøchner Frederiksen | 01.09.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jønsson | 26.11.2013 | 01.12.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sebastian Peter Nør Brøchner Frederiksen | 12.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Isabella Nør Brøchner Frederiksen | 12.11.2020 | formand |
Peter Brøchner Frederiksen | 08.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Nørlem | 08.06.2015 | 12.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Berge | 08.06.2015 | 12.11.2020 | formand |
Benny Fæste Madsen | 26.11.2013 | 12.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jønsson | 26.11.2013 | 01.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mie Sørensen | 26.11.2013 | 08.06.2015 | bestyrelsesmedlem |