Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Binavne | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-07-31 tilføjes Direktion: Rico Rosenkrans Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2024-07-31 fjernes Direktion: Christine Voss Broberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2023-12-04 fjernes Binavne: Astra Nordic SMBA (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-01 tilføjes Vedtægter: 2023-12-01 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-03-01 tilføjes Direktion: Christine Voss Broberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Bo Voss Schrader (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Bo Voss Schrader (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Fredrik Voss Broberg (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-03-01 tilføjes Vedtægter: 2023-03-01 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Bo Voss Schrader (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-01-18 tilføjes Binavne: Astra Nordic SMBA (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2021-01-18 tilføjes Vedtægter: 2021-01-18 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Bo Voss Schrader (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2020-06-01 fjernes Direktion: Fredrik Voss Broberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-28 tilføjes Vedtægter: 2020-05-28 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-09 tilføjes Direktion: Fredrik Voss Broberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-09-09 fjernes Direktion: Søren Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-09 tilføjes Reelle ejere: Bo Voss Schrader, Fredrik Voss Broberg, Bo Voss Schrader (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-09-08 fjernes Reelle ejere: Bo Voss Schrader (offentliggjort 2021-06-12)
Den 2019-09-09 fjernes Bestyrelse: Søren Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2017-11-06 tilføjes Bestyrelse: Søren Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-11-06 tilføjes Direktion: Søren Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-11-06 fjernes Direktion: Claus Voss Schrader (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2017-11-05 fjernes Direktion: Søren Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Reelle ejere: Bo Voss Schrader (offentliggjort 2021-06-12)
Den 2017-11-06 tilføjes Vedtægter: 2017-11-06 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-11-05 fjernes Binavne: GREEN DANOIS SMBA (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2015-04-20 tilføjes Hjemmeside: www.100procent.dk (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@100procent.dk (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: bo.bech@100procent.dk (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 5, 1160 København K (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 19, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-30 tilføjes Direktion: Søren Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2015-03-30 fjernes Direktion: Bo Voss Schrader (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-30 tilføjes Vedtægter: 2015-03-30 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2014-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bo.bech@100procent.dk (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-05-01 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-04-28 tilføjes Direktion: Claus Voss Schrader (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2014-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er call-centre virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 tilføjes Navne: 100% NORDIC SMBA (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2014-04-27 fjernes Navne: GREEN DANOIS SMBA (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2014-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én af direktørerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 tilføjes Vedtægter: 2014-04-28 (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2013-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 19, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2013-09-10 tilføjes Binavne: GREEN DANOIS SMBA (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2013-09-10 tilføjes Direktion: Bo Voss Schrader (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2013-09-10 tilføjes Navne: GREEN DANOIS SMBA (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2018-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Café NO5 IVS. (offentliggjort 2022-10-18)