Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DK TRADING ESBJERG ApS. (offentliggjort 2015-08-19)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jollen 3, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-01-22 tilføjes Direktion: Casper Theis Ottesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og at foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Legale ejere: Casper Theis Ottesen (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2014-01-22 tilføjes Navne: CTO HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-01-22 tilføjes Reelle ejere: Casper Theis Ottesen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2014-01-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-01-22 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Vedtægter: 2014-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)