Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2015-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: TEAM FREIGHT A/S. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TEAM FREIGHT A/S. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2021-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-03-16 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-10-08 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2009-10-08 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-05-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-05-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og produktion og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 tilføjes Vedtægter: 2002-10-23 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2002-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-07 tilføjes Direktion: Glenn Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Legale ejere: Glenn Petersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1999-12-07 tilføjes Navne: KESIRESA ApS (offentliggjort 1999-12-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Reelle ejere: Glenn Petersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1999-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-10)
Den 1999-12-07 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Stiftere: Glenn Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-12-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)