Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Bai Wadstrøm(virk.: 28) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 7,14 % |
Jan Kondrup(virk.: 18) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Møller Foged(virk.: 1) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andreas Ruben Madsen(virk.: 7) Næstformand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 3,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Erik Jepsen Christensen(virk.: 163) | 1,84 % | 3,68 % | 4,29 % | 6,13 % |
Marianne Dahl Steensen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Vestergaard Kjærgaard(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Boris Baltzer(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Scott Ørmen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kai Patrick Bergander(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Camilla Amstrup(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 16,67 % | 16,67 % |
Jesper Rasmussen(virk.: 81) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Trebbien-Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Rud-Petersen(virk.: 27) | 0 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % |
Vivian Lund(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Hupfeld(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vibeke Krag(virk.: 38) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Theilgaard(virk.: 92) | 3,26 % | 3,26 % | 4,35 % | 8,70 % |
Kim Hvirgel(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristian Hjort-Madsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Otto Thind(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 25,00 % | 25,00 % |
Jesper Mørch Sørensen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Adelhardt Jensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Klitgård Poulsen(virk.: 86) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Kauffmann(virk.: 100) | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 5,00 % |
Poul Erbo Mortensen(virk.: 84) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hubert Ib Jensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Colding-Jørgensen(virk.: 45) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,44 % |
Mogens Kaj Andersen(virk.: 49) | 2,04 % | 2,04 % | 2,04 % | 2,04 % |
Niels Ulrik Mortensen(virk.: 21) | 4,76 % | 9,52 % | 9,52 % | 9,52 % |
Pct. | 1,35 % | 1,91 % | 2,36 % | 3,48 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kim Bai Wadstrøm | 01.01.2007 | Gersonsvej 16A, 2900 Hellerup |
Jan Kondrup | 01.01.2007 | Storkevænget 17, 3460 Birkerød |
Mads Møller Foged | 01.07.2013 | Dronning Sofies Vej 110, 4000 Roskilde |
Andreas Ruben Madsen | 07.11.2014 | Kollemosevej 33C, 2840 Holte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Otto Thind | 01.01.2007 | Ahornvej 35, 2690 Karlslunde |
Helle Vestergaard Kjærgaard | 01.01.2007 | Elletoften 22, 2800 Kongens Lyngby |
Vibeke Krag | 01.01.2007 | Furesøvej 29, 2830 Virum |
Per Klitgård Poulsen | 01.01.2007 | Gruts Alle 10, 2900 Hellerup |
Søren Theilgaard | 01.01.2007 | H.C. Ørsteds Vej 38, 1879 Frederiksberg C |
Poul Erbo Mortensen | 01.01.2007 | Strandparken 45, 4000 Roskilde |
Jesper Rasmussen | 01.01.2007 | Tulipanvej 4, 4330 Hvalsø |
Jesper Mørch Sørensen | 01.01.2007 | Vallerødgade 34A, 2960 Rungsted Kyst |
Vivian Lund | 01.01.2007 | Vejlbyvej 9, 2610 Rødovre |
Michael Colding-Jørgensen | ||
Jan Kauffmann | 01.12.2007 | Bøgehaven 30, 3500 Værløse |
Peter Hupfeld | 28.06.2008 | Tretommervej 28, 8240 Risskov |
Kristian Hjort-Madsen | 01.02.2010 | Sumatravej 4, 2300 København S |
Camilla Amstrup | 11.01.2013 | Turistvej 178, 3460 Birkerød |
Kai Patrick Bergander | ||
Peter Adelhardt Jensen | 01.09.2014 | Fr.Berg Bredegade 5, 2000 Frederiksberg |
Scott Ørmen | 01.11.2015 | |
Jens Erik Jepsen Christensen | 01.04.2017 | Tranevænget 8, 2900 Hellerup |
Niels Ulrik Mortensen | 04.09.2017 | Ventegodtsvej 17, 2680 Solrød Strand |
Carsten Trebbien-Nielsen | ||
Kim Hvirgel | 01.11.2018 | Nymøllevej 37, 2800 Kongens Lyngby |
Christian Boris Baltzer | ||
Hubert Ib Jensen | ||
Mogens Kaj Andersen | ||
Marianne Dahl Steensen | ||
Kim Rud-Petersen |
Aktive virksomheder: (11) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ALM. BRAND A/S | 77333517 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
ALM. BRAND FOND | 12080336 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
ALM. BRAND FORSIKRING A/S | 10526949 | NORMAL | Anden forsikring (651200) |
Alm. Brand PIA A/S | 41800631 | NORMAL | Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100) |
Alm. Brands Chefgruppeforening ABC | 32479650 | Aktiv | Fagforeninger (942000) |
CEDRELA TRANSPORT LTD NASSAU BAHAMAS | 19547744 | Aktiv | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
CODAN FONDEN | 11705332 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
CODAN KONCERNENS MEDARBEJDERFOND | 18241900 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S | 25071409 | NORMAL | Anden forsikring (651200) |
PENSIONSKASSEN UNDER ALM. BRAND A/S (PENSIONSAFVIKLINGSKASSE) | 71973417 | NORMAL | Anden pensionsforsikring (653020) |
Seniorklubben Codan | 34799008 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.06.2021 | 0,00 (km) | Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C | Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C |
18.01.2023 | 0,00 (km) | Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C | Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C |
03.04.2024 | 5,52 (km) | Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C | Midtermolen 7, 2100 København Ø |
FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S. |
Sidst opdateret den 24.11.2000 og angivet som gældende fra 04.05.2000 (8903 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV A/S | 24256146 |
FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND G/S | 14944079 |
FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S | 73465028 |
FORSIKRINGSSELSKABET PLANSIKRING A/S | 10526949 |
FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S | 25071409 |
FORSIKRINGSSELSKABET RAVNHOLTKASSEN G/S | 68509815 |
FORSIKRINGSSELSKABET SAMVIRKE A/S | 16500836 |
FORSIKRINGSSELSKABET STEVNS BRAND G/S | 68509815 |
Forsikringsselskabet Thisted Amt | 37034282 |
FORSIKRINGSSELSKABET TOPSIKRING A/S | 78416114 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Bai Wadstrøm(virk.: 28) Formand | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
Jan Kondrup(virk.: 18) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Mads Møller Foged(virk.: 1) Adm. Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Ruben Madsen(virk.: 7) Næstformand | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 4 % | 0 % | 43 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Erik Jepsen Christensen(virk.: 163) Ikke aktiv i virksomheden. | 47 | 0 | 2 | 8 | 104 | 2 |
Marianne Dahl Steensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Helle Vestergaard Kjærgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Boris Baltzer(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Scott Ørmen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Patrick Bergander(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Camilla Amstrup(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jesper Rasmussen(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 |
Carsten Trebbien-Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Rud-Petersen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Vivian Lund(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Peter Hupfeld(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vibeke Krag(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Søren Theilgaard(virk.: 92) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 8 | 65 | 5 |
Kim Hvirgel(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kristian Hjort-Madsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otto Thind(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jesper Mørch Sørensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Adelhardt Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Per Klitgård Poulsen(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden. | 46 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 |
Jan Kauffmann(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden. | 41 | 0 | 0 | 5 | 47 | 7 |
Poul Erbo Mortensen(virk.: 84) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
Hubert Ib Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michael Colding-Jørgensen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 |
Mogens Kaj Andersen(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3 |
Niels Ulrik Mortensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Sum | 27 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 |
Pct. | 36 % | 0 % | 0 % | 3 % | 56 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Bai Wadstrøm(virk.: 28) Formand | 29 | 7 | 1 | 1 |
Jan Kondrup(virk.: 18) Bestyrelsesmedlem | 16 | 4 | 0 | 0 |
Mads Møller Foged(virk.: 1) Adm. Dir. | 1 | 2 | 0 | 0 |
Andreas Ruben Madsen(virk.: 7) Næstformand | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 54 | 13 | 1 | 1 |
Pct. | 78 % | 19 % | 1 % | 1 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Erik Jepsen Christensen(virk.: 163) Ikke aktiv i virksomheden | 174 | 35 | 1 | 15 |
Marianne Dahl Steensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 2 | 0 | 4 |
Helle Vestergaard Kjærgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Boris Baltzer(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 4 | 1 | 1 |
Scott Ørmen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kai Patrick Bergander(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Camilla Amstrup(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 0 | 1 |
Jesper Rasmussen(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden | 79 | 5 | 1 | 1 |
Carsten Trebbien-Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kim Rud-Petersen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 12 | 2 | 2 |
Vivian Lund(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 9 | 0 | 5 |
Peter Hupfeld(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 1 | 0 | 0 |
Vibeke Krag(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 2 | 0 | 21 |
Søren Theilgaard(virk.: 92) Ikke aktiv i virksomheden | 73 | 20 | 2 | 29 |
Kim Hvirgel(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 1 | 0 | 0 |
Kristian Hjort-Madsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 1 | 0 |
Otto Thind(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jesper Mørch Sørensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 0 | 0 |
Peter Adelhardt Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 0 |
Per Klitgård Poulsen(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden | 69 | 23 | 0 | 13 |
Jan Kauffmann(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden | 87 | 24 | 1 | 0 |
Poul Erbo Mortensen(virk.: 84) Ikke aktiv i virksomheden | 79 | 30 | 0 | 0 |
Hubert Ib Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 0 |
Michael Colding-Jørgensen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 40 | 21 | 0 | 0 |
Mogens Kaj Andersen(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden | 55 | 31 | 0 | 3 |
Niels Ulrik Mortensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 3 | 0 | 4 |
Sum | 799 | 233 | 11 | 99 |
Pct. | 70 % | 20 % | 1 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |