Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephen Blakeney Ridgway | 10.03.2014 | 16.07.2020 | direktion |
Søren Poulsgaard Jensen | 27.11.2013 | 10.03.2014 | direktion |
Klaus Søgaard | 22.11.2013 | 27.11.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Søgaard | 22.11.2013 | 27.11.2013 | bestyrelse |
Anders Ørjan Jensen | 22.11.2013 | 27.11.2013 | bestyrelse |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 22.11.2013 | 27.11.2013 | formand |