Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels-Jørgen Skafte | 30.05.2011 | 06.06.2012 | direktion |
Niels-Jørgen Skafte | 22.04.2005 | 02.06.2009 | direktion |
Tina Skafte | 14.06.2004 | 30.05.2011 | direktion |
Niels-Jørgen Skafte | 16.03.2000 | 14.06.2004 | direktion |
Olav Classen | 23.11.1999 | 16.03.2000 | direktion |