Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Strømman Have | 08.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik John Peschardt | 25.05.2010 | 31.07.2023 | direktør |
Carl Mogens Jensen | 21.02.2000 | 25.05.2010 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 15.11.1999 | 21.02.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Willem Waaijen | 21.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Germaine Marie Mathieu Zelissen-Zeijen | 21.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hubertus Antonius Arnoldus Peels | 21.10.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Susanne Jonasson | 06.05.2020 | 21.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Holst-Nielsen | 06.05.2020 | 21.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Mikael Forslund | 30.11.2016 | 21.10.2022 | formand |
Andreas Siberg | 30.11.2016 | 06.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kenny Per-Åke Palmberg | 26.11.2015 | 06.05.2020 | formand |
Kenneth John Karlsson | 12.12.2014 | 11.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Dwight Sven Pierre Sjöstedt | 12.12.2014 | 26.11.2015 | formand |
Per Stefan Andersson Tilk | 27.01.2014 | 12.12.2014 | formand |
Jan Robert Sandberg | 30.06.2011 | 30.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Mikael Ehrenborg | 05.10.2010 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jan Stefan Hellgren | 24.09.2008 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Gustaf Thomas Pettersson | 15.10.2004 | 27.01.2014 | formand |
Hans Olof Andersson | 15.10.2004 | 24.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ing-Marie Carina Lindberg | 30.04.2004 | 15.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Frank Lindau | 12.12.2003 | 15.10.2004 | formand |
Carl Mogens Jensen | 23.09.2002 | 30.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Peter Nilsson | 12.09.2002 | 30.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Hans Johnsson | 12.09.2002 | 12.12.2003 | formand |
Hans Andersson | 29.05.2000 | 12.09.2002 | formand |
Tommy Jonasson | 17.03.2000 | 30.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Tore Lennart Olofsson | 21.02.2000 | 12.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 15.11.1999 | 21.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 15.11.1999 | 21.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 05.11.1999 | 21.02.2000 | formand |