Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 30, 5. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Direktion: Jacob Fruergaard Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-26 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Navne: SØREN FRUERGAARD ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Stiftere: Jørn Fruergaard Rasmussen (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2017-03-08 sletter virksomheden Ejerskaber: DHS INVEST APS. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 tilføjes Direktion: Jacob Fruergaard Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-09-23 fjernes Direktion: Søren Fruergaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-23 fjernes Legale ejere: Søren Fruergaard Rasmussen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-23 fjernes Reelle ejere: Søren Fruergaard Rasmussen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 30, 5. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2014-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-06-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2014-06-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-06-18 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2014-06-18 fjernes Revisor: Laila Yvonne Boesen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-30 tilføjes Legale ejere: Søren Fruergaard Rasmussen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2003-05-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Fruergaard Rasmussen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2003-02-19 tilføjes Direktion: Søren Fruergaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2003-02-19 fjernes Direktion: Jørn Fruergaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparter , aktier og værdipapirer samt udlejning og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2003-02-19 tilføjes Navne: SØREN FRUERGAARD ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2003-02-18 fjernes Navne: JØRN FRUERGAARD ApS (offentliggjort 1999-12-23)
Den 2003-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2003-02-19 tilføjes Vedtægter: 2003-02-19 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2000-12-12 tilføjes Revisor: Laila Yvonne Boesen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2000-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: 18 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: 18 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-26 tilføjes Direktion: Jørn Fruergaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 1999-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-26 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 1999-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 1999-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-10)
Den 1999-11-26 tilføjes Navne: JØRN FRUERGAARD ApS (offentliggjort 1999-12-23)
Den 1999-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 1999-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 1999-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-10)
Den 1999-11-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Stiftere: Jørn Fruergaard Rasmussen (offentliggjort 2020-08-10)
Den 1999-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 1999-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-10)