Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2005-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET POSTHUSET ApS. (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2007-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MA3 ApS. (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2009-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MA2 ApS. (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2011-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MA50 ApS. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2011-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET KONGENS HAVE A/S. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2011-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MA5 ApS. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2013-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ØRBÆK VENTILATION A/S. (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2014-07-18 sletter virksomheden Ejerskaber: MA4 ApS. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2015-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MA6 ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2016-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MA7 ApS. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ØRBÆK VENTILATION A/S. (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MA8 ApS. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MA9 ApS. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: New Owners Invest II ApS. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sandrew Metronome Holding A/S. (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-10-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØRBÆK VENTILATION A/S. (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2019-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MA10 ApS. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 tilføjes Direktion: Niels Gustav Hedeager Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, og anden dermed beslægtet virksomhed, herunder investering i værdipapirer og ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Vedtægter: 2010-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2007-07-06 tilføjes Legale ejere: Marianne Kongsbak Andersen, Niels Gustav Hedeager Andersen (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2007-07-06 tilføjes Reelle ejere: Marianne Kongsbak Andersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2007-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 139.974,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constancevej 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2000-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-16 tilføjes Navne: G. HOLDING ApS (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2000-02-15 fjernes Navne: ABN NR. 379 ApS (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-12-21 tilføjes Direktion: Marianne Kongsbak Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-26 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Navne: ABN NR. 379 ApS (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-11-26 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Stiftere: Advokatfirmat Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)