Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rivedalen 18, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-22 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: ljensen@tdcadsl.dk (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Legale ejere: Grethe Holmen Jensen (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Navne: EQUITY ADVISOR ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Reelle ejere: Grethe Holmen Jensen (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2018-07-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2018-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-03-20 fjernes Direktion: Leif Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-03-24)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rivedalen 18, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rivedalen 18, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2005-07-05)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rivedalen 18, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2005-07-05)
Den 2005-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 7, 2., 1263 København K (offentliggjort 2003-05-08)
Den 2005-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, investeringsvirksomhed og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2005-06-06 tilføjes Navne: EQUITY ADVISOR ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2005-06-05 fjernes Navne: LJ ApS (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2005-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2005-06-06 tilføjes Vedtægter: 2005-06-06 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2005-05-02 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2005-05-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ljensen@tdcadsl.dk (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2003-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 7, 2., 1263 København K (offentliggjort 2003-05-08)
Den 2003-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2000-11-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2000-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-14 tilføjes Direktion: Leif Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-03-24)
Den 2000-02-14 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 tilføjes Legale ejere: Grethe Holmen Jensen (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2000-02-14 tilføjes Navne: LJ ApS (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2000-02-13 fjernes Navne: KM 794 ApS (offentliggjort 1999-11-30)
Den 2000-02-14 tilføjes Reelle ejere: Grethe Holmen Jensen (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2000-02-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-22 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1999-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-22 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1999-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1999-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1999-11-22 tilføjes Navne: KM 794 ApS (offentliggjort 1999-11-30)
Den 1999-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1999-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1999-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1999-11-22 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-22 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1999-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1999-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-25)