Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2015-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 31, 4. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-11 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Navne: RL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Stiftere: René Lykkeberg (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2014-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2014-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 fjernes Direktion: René Lykkeberg (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 31, 4. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2013-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønhøjvej 15, 8462 Harlev J (offentliggjort 2012-04-10)
Den 2012-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønhøjvej 15, 8462 Harlev J (offentliggjort 2012-04-10)
Den 2012-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibbyvej 58, 8462 Harlev J (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2009-08-10 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2009-08-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbyvej 58, 8462 Harlev J (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Staghøjvej 15, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2004-09-23)
Den 2006-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2006-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2006-06-29 tilføjes Vedtægter: 2006-06-29 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2004-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staghøjvej 15, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2004-09-23)
Den 2004-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangsvej 190, st. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2003-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangsvej 190, st. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2003-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 31, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 325.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 31, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-11 tilføjes Direktion: René Lykkeberg (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1999-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-11 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1999-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Navne: RL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1999-10-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1999-10-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1999-10-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-11 tilføjes Stiftere: René Lykkeberg (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1999-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1999-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: MGN EJENDOMSADMINISTRATION I/S. (offentliggjort 2001-06-12)