Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Michael Schiønning Ibsen | 01.06.2001 | 07.11.2006 | adm. dir |
Peter Birkedal | 07.12.2000 | 31.05.2001 | adm. dir |
Jørgen Keld Nielsen | 15.11.1999 | 07.12.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Michael Schiønning Ibsen | 01.01.2001 | 07.11.2006 | bestyrelse |
Michael John Brandt | 01.12.2000 | 07.11.2006 | formand |
Kenneth Golubov | 12.04.2000 | 01.01.2001 | bestyrelse |
Ove Bjørn Petersen | 15.11.1999 | 07.11.2006 | bestyrelse |
Pia Foged Møller | 15.11.1999 | 01.01.2001 | bestyrelse |
Preben Gamst | 15.11.1999 | 04.10.2000 | formand |
Filip West | 15.11.1999 | 03.04.2000 | bestyrelse |
Bjarne Nybo Jensen | 15.11.1999 | 25.02.2000 | bestyrelse |