Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-16 tilføjes Vedtægter: 2024-04-16 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRERFIRMAET VERNER CHRISTENSEN A/S. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 2, 2., 7600 Struer (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langhøjvej 31, st., 7600 Struer (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langhøjvej 31, st., 7600 Struer (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirketoft 46, 7600 Struer (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-13)
Den 2006-03-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Revisor: pricewaterhousecoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirketoft 46, 7600 Struer (offentliggjort 2021-11-04)
Den 1999-11-15 tilføjes Direktion: Per Dybdahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt at besidde aktier og anparter i datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-13)
Den 1999-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Legale ejere: Per Dybdahl (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1999-11-15 tilføjes Navne: P. D. HOLDING STRUER ApS (offentliggjort 1999-12-06)
Den 1999-11-15 tilføjes Reelle ejere: Per Dybdahl (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1999-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-24)
Den 1999-11-15 tilføjes Revisor: pricewaterhousecoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Stiftere: Per Dybdahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Vedtægter: 1999-11-15 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 1999-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-12-06)
Den 1999-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)