Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Jensen Thorsager | 17.11.1999 | 16.02.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Fogh | 19.01.2006 | 16.02.2006 | bestyrelse |
Niels Christian Thorbjørn Olsen | 28.04.2001 | 19.01.2006 | bestyrelse |
Per Søndergaard Pedersen | 17.11.1999 | 16.02.2006 | bestyrelse |
Per Jensen Thorsager | 17.11.1999 | 16.02.2006 | bestyrelse |
Morten Jørgensen | 17.11.1999 | 28.04.2001 | formand |