Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-09-20 fjernes Binavne: RESTAURANT MØLLESTENEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 2, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 fjernes Direktion: Heidi Halkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 fjernes Navne: Restaurationsanpartsselskabet af 15.11.99 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Revisor: Allan Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Stiftere: Martin Graumann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-15 tilføjes Direktion: Heidi Halkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Direktion: Erik Schøller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-18 tilføjes Direktion: Erik Schøller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 fjernes Direktion: Martin Graumann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 2, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 24, 2500 Valby (offentliggjort 2000-08-02)
Den 2002-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed, samt handel med pantebreve i restaurationsvirksomheder og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 tilføjes Revisor: Allan Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 fjernes Revisor: Ole Bent Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 tilføjes Vedtægter: 2002-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-24 fjernes Direktion: Erik Schøller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 24, 2500 Valby (offentliggjort 2000-08-02)
Den 2000-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Oehenschlægersgade 58, 1663 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oehenschlægersgade 58, 1663 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 tilføjes Binavne: RESTAURANT MØLLESTENEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Direktion: Erik Schøller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Navne: Restaurationsanpartsselskabet af 15.11.99 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Revisor: Ole Bent Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Stiftere: Martin Graumann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)