Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Revisor | Navne | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kontaktoplysninger |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-26 tilføjes Direktion: Alexander George Mcintosh (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-26 fjernes Direktion: Sundip Singh Chahal (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-26 fjernes Bestyrelse: Sundip Singh Chahal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-31 tilføjes Legale ejere: YouGov Netherlands B.V. (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-07-31 fjernes Legale ejere: YouGov plc (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-01-24 tilføjes Vedtægter: 2022-01-24 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-09 tilføjes Bestyrelse: Sundip Singh Chahal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2021-12-09 fjernes Bestyrelse: Bianca Wennemoes Bruhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-08 fjernes Bestyrelse: Sundip Singh Chahal (formand) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-09 tilføjes Direktion: Sundip Singh Chahal (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2021-12-09 fjernes Direktion: Bianca Wennemoes Bruhn (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 9, 2., 1157 København K (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggervangen 55, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-06 tilføjes Bestyrelse: Sundip Singh Chahal (formand) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2017-12-06 fjernes Bestyrelse: Alan Philip Stephen Newman (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-05 fjernes Bestyrelse: Sundip Singh Chahal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Sundip Singh Chahal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2015-12-15 fjernes Bestyrelse: Henrik Dyring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 fjernes Bestyrelse: Tim Britton (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-10 tilføjes Bestyrelse: Bianca Wennemoes Bruhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-10 fjernes Bestyrelse: Lars Lund-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-01 tilføjes Direktion: Bianca Wennemoes Bruhn (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-01 fjernes Direktion: Henrik Dyring (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og virksomhed med markedsanalyse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.003.188,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Vedtægter: 2013-12-31 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-15 tilføjes Direktion: Henrik Dyring (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-15 fjernes Direktion: Ole Michael Haghfelt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-15 fjernes Bestyrelse: Ole Michael Haghfelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggervangen 55, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2012-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Bestyrelse: Tim Britton (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-30 fjernes Bestyrelse: Stephan Shakespeare (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-10 tilføjes Bestyrelse: Stephan Shakespeare (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-10 fjernes Bestyrelse: Nadhim Al Zahawi (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-12 tilføjes Bestyrelse: Lars Lund-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-12 fjernes Bestyrelse: Stephan Shakespeare (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-23 tilføjes Navne: YOUGOV NORDIC & BALTIC A/S (offentliggjort 2009-02-04)
Den 2009-01-22 fjernes Navne: ZAPERA.COM A/S (offentliggjort 2000-01-19)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-23 tilføjes Bestyrelse: Ole Michael Haghfelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-23 fjernes Bestyrelse: Lars Lund-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-23 tilføjes Direktion: Ole Michael Haghfelt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-23 fjernes Direktion: Lars Lund-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-20 fjernes Bestyrelse: Katherine Anne Francis Lee (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-04 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB UFFE NIKOLAJSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-25 tilføjes Bestyrelse: Nadhim Al Zahawi (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2000-04-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-10 tilføjes Bestyrelse: Katherine Anne Francis Lee (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-10 fjernes Bestyrelse: Morten Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-01 tilføjes Legale ejere: YouGov plc (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Weilby Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-20 fjernes Bestyrelse: Søren Fogtdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Fogtdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-08 fjernes Bestyrelse: Steen Louis Reinholdt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2006-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 1., 2200 København N (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Brännström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@zapera.com (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-04 tilføjes Bestyrelse: Steen Louis Reinholdt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-04 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Bøving (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Thor Munck Birkmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-08 fjernes Bestyrelse: Nils Håkan Claesson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-08 tilføjes Direktion: Peter Thor Munck Birkmand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-08 fjernes Direktion: Peter Thor Munck Birkmand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 1., 2200 København N (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2003-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.003.187,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@zapera.com (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-18 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Bøving (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-18 fjernes Bestyrelse: Mikael Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-29 fjernes Bestyrelse: Mads Norgaard Stenbjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-10 tilføjes Bestyrelse: Morten Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-10 fjernes Bestyrelse: Lars Lund-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-22 tilføjes Bestyrelse: Mikael Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-22 fjernes Bestyrelse: Ole Ausig Weiss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-19 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2000-04-19)
Den 2000-04-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2000-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Bestyrelse: Ole Ausig Weiss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-12 tilføjes Direktion: Lars Lund-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)