Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eigil Døhn Jacobsen | 04.02.2000 | 07.04.2003 | direktion |
Steen Schierbeck | 17.11.1999 | 04.02.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Antonik Jørgensen | 30.06.2000 | 07.04.2003 | bestyrelse |
Eigil Døhn Jacobsen | 04.02.2000 | 07.04.2003 | bestyrelse |
Nils Raffel | 04.02.2000 | 07.04.2003 | formand |
Inken Jørgensen | 04.02.2000 | 30.06.2000 | bestyrelse |